Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ||||||
Martina Eickhoff | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Kay Schulte | SPD | Kay Schulte SPD |
Sandra Hagen | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Susanne Turk | SPD | Susanne Turk SPD |
Andreé Haut | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Rüdiger Hoffmann | SPD | Rüdiger Hoffmann SPD |
Dennis Riller | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | André Rocholl | SPD | André Rocholl SPD |
Christoph Turk | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Christina Pattke | SPD | Christina Pattke SPD |
Manuela Veit | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Kevin Derichs | SPD | Kevin Derichs SPD |
Sabrina Wernau | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Dagmar Henn | SPD | Dagmar Henn SPD |
Christlich Demokratische Union | ||||||
Susanne Eisenhuth | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Dirk Slotta | CDU | Dirk Slotta CDU |
Pascal Gansen | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Erik Seepe | CDU | Erik Seepe CDU |
Christian Hoffmann | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Martin Strunk | CDU | Martin Strunk CDU |
Marco Morten Pufke | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | Thomas Heinzel | CDU | Thomas Heinzel CDU |
Stefan Rennhak | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Tobias Hindemitt | CDU | Tobias Hindemitt CDU |
Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
Harald Brückner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Lucie Kleinstäuber | Bündnis 90/Die Grünen | Lucie Kleinstäuber Bündnis 90/Die Grünen |
Thomas Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Silvana Weber | Bündnis 90/Die Grünen | Silvana Weber Bündnis 90/Die Grünen |
Normann Kirschberg | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Barbara Kestermann | Bündnis 90/Die Grünen | Barbara Kestermann Bündnis 90/Die Grünen |
BergAUF | ||||||
Werner Engelhardt | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Peter Pandel | BergAUF | Peter Pandel BergAUF |
Freie Demokratische Partei | ||||||
Stefan Heßler | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Sebastian Knuhr | FDP | Sebastian Knuhr FDP |
Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 S. 7-9 GO NRW | ||||||
Nicole Schröder-Bungard | DIE LINKE. | DIE LINKE. beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Till Peters | DIE LINKE. | Till Peters DIE LINKE. |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||||||||
Hartmut Ramin | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 30.09.2021 | von 10.12.2020 bis 30.09.2021 | Dagmar Henn | SPD | Dagmar Henn SPD |
Christlich Demokratische Union | |||||||||
Alexander Glienke | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 03.07.2024 | von 10.12.2020 bis 03.07.2024 | Martin Strunk | CDU | Martin Strunk CDU |
Bündnis 90/Die Grünen | |||||||||
Andreas Worch | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 17.11.2022 | 15.02.2024 | von 17.11.2022 bis 15.02.2024 | Barbara Kestermann | Bündnis 90/Die Grünen | Barbara Kestermann Bündnis 90/Die Grünen |
Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 S. 7-9 GO NRW | |||||||||
Timo Putzer | DIE LINKE. | DIE LINKE. beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.12.2020 | 27.10.2021 | von 10.12.2020 bis 27.10.2021 | Till Peters | DIE LINKE. | Till Peters DIE LINKE. |