Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Vom Rat gewählte Vertretung des Rates |
Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Sparkasse Bergkamen-Bönen - Verwaltungsrat | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Rat der Stadt Bergkamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Rat der Stadt Bergkamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rat der Stadt Bergkamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.02.2010 | 31.05.2014 | von 04.02.2010 bis 31.05.2014 |
Kulturausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Stimmberechtigte Mitglieder gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII i.V.m. § 4 Abs. 4 - AG - KJHG - |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stv. stimmber. Mitglied | stv. stimmber. Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 30.09.2021 | | von 30.09.2021 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Arbeit und Soziales | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |