Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Ausschuss für Bauen und Verkehr | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umweltfragen | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Wahlausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Rat der Stadt Bergkamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 18.03.2010 | von 29.10.2009 bis 18.03.2010 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Rat der Stadt Bergkamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rat der Stadt Bergkamen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Ausschuss für Arbeit und Soziales | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | 30.03.2022 | von 10.12.2020 bis 30.03.2022 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Kulturausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 30.09.2021 | | von 30.09.2021 |
Vom Rat gewählte Vertretung des Rates |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Gesellschafterversammlung | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |