Stimmberechtigte Mitglieder gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII i.V.m. § 4 Abs. 4 - AG - KJHG - |
Jugendhilfeausschuss | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied | 11.11.2004 | 20.10.2009 | von 11.11.2004 bis 20.10.2009 |
Jugendhilfeausschuss | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied | 29.10.2009 | 31.05.2014 | von 29.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | TuRa Bergkamen | TuRa Bergkamen stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied | 10.12.2020 | | von 10.12.2020 |
|
Jugendhilfeausschuss | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 28.10.1999 | 30.09.2004 | von 28.10.1999 bis 30.09.2004 |
Von den Verbänden |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung" | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 18.09.2007 | von 02.02.2005 bis 18.09.2007 |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung" | PL | PL stv. Mitglied | stv. Mitglied | 18.09.2007 | 20.10.2009 | von 18.09.2007 bis 20.10.2009 |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung" | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 15.12.2011 | von 27.01.2010 bis 15.12.2011 |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung" | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 15.12.2011 | 31.05.2014 | von 15.12.2011 bis 31.05.2014 |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung" | Jugendverbände | Jugendverbände ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Unterausschuss "Jugendhilfeplanung" | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |