Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Martin Blom | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Martina Eickhoff | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Michael Franke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.10.2011 | | von 13.10.2011 |
Dirk Haverkamp | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | 13.10.2011 | von 29.10.2009 bis 13.10.2011 |
Franz Herdring | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Günter Jung | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Michael Jürgens | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Thomas Karnath | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Wolfgang Kerak | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 01.05.2014 | von 29.10.2009 bis 01.05.2014 |
Klaus Kuhlmann | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Heinz Mathwig | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Brigitte Matiak | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Christian Pollack | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Uwe Radtke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Hartmut Ramin | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Uwe Reichelt | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
André Rocholl | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | 03.02.2010 | von 29.10.2009 bis 03.02.2010 |
André Rocholl | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 04.02.2010 | | von 04.02.2010 |
Kay Schulte | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.02.2010 | | von 04.02.2010 |
Manuela Veit | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Volker Weirich | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Christlich Demokratische Union |
Rosemarie Degenhardt | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Thomas Eder | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Karl-Otto Goerdt | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Wolfgang Kerner | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Elke Middendorf | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Marco Morten Pufke | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Stefan Rennhak | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Bündnis 90/Die Grünen |
Thomas Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Harald Sparringa | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
BergAUF |
Werner Engelhardt | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Jens Weiselowski | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Freie Demokratische Partei |
Angelika Lohmann-Begander | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Andree Saatkamp | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Beschäftigtenvertreter SEB |
Rainer Rosenthal | Parteilos | Parteilos ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Michael Selent | Parteilos | Parteilos stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Beschäftigtenvertreter EBB |
Marco Czyzmowski | Stadtverwaltung - EBB | Stadtverwaltung - EBB stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Markus Klammer | Stadtverwaltung - EBB | Stadtverwaltung - EBB ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |