Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Eva Berlemann | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Knut Bommer | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.10.2011 | | von 13.10.2011 |
Martina Eickhoff | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Sandra Hagen | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Dirk Haverkamp | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | 13.10.2011 | von 29.10.2009 bis 13.10.2011 |
Michael Jürgens | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Brigitte Kampmeyer | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 01.05.2014 | von 29.10.2009 bis 01.05.2014 |
Wolfgang Kerak | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 01.05.2014 | von 29.10.2009 bis 01.05.2014 |
Klaus Kuhlmann | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Simone Leuthold-Haverkamp | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Brigitte Matiak | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Jan May | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Dieter Mittmann | SPD | SPD stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Christina Pattke | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Kay Schulte | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Susanne Turk | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.02.2010 | | von 04.02.2010 |
Rüdiger Weiß | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Ulrike Weiß | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Christlich Demokratische Union |
Thomas Eder | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Melanie Eggenstein | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Bärbel Guschall | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Isabel Haas ehemals Kruse | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Marco Morten Pufke | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Stefan Rennhak | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Wolfgang Stadelmann | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Stephan Wehmeier | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Bündnis 90/Die Grünen |
Elke Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Thomas Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Violetta Kroll-Baues | Bergkamener Verein für Kinder und Jugendhilfe | Bergkamener Verein für Kinder und Jugendhilfe stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Bernhard Salfer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Grüne/GAL |
Katharina Baues | GRU | GRU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | 15.12.2011 | von 29.10.2009 bis 15.12.2011 |
BergAUF |
Richard Bauer | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Erwin Flieger | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | | von 29.10.2009 |
Freie Demokratische Partei |
Helmut Friedlinger | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 29.10.2009 | 30.09.2010 | von 29.10.2009 bis 30.09.2010 |
Hans-Jürgen Menz | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 30.09.2010 | | von 30.09.2010 |
Volker Totzek | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.10.2009 | 30.09.2010 | von 29.10.2009 bis 30.09.2010 |
Volker Totzek | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 30.09.2010 | | von 30.09.2010 |
Fraktionslos |
Jens Schmülling | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 29.10.2009 | 30.04.2012 | von 29.10.2009 bis 30.04.2012 |