Bürgermeister |
Roland Schäfer | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.07.1998 | 31.05.2014 | von 01.07.1998 bis 31.05.2014 |
Roland Schäfer | SPD | SPD Bürgermeister | Bürgermeister | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Martin Blom | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Martin Blom | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Knut Bommer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Knut Bommer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Knut Bommer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.01.2022 | von 01.11.2020 bis 31.01.2022 |
Julian Deuse | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Julian Deuse | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Martina Eickhoff | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 09.11.2004 | von 01.10.2004 bis 09.11.2004 |
Martina Eickhoff | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Martina Eickhoff | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rolf Elsner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2013 | 31.05.2014 | von 01.01.2013 bis 31.05.2014 |
Klaus Gilla | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 28.02.2007 | von 01.10.2004 bis 28.02.2007 |
Sandra Hagen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Sandra Hagen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Dirk Haverkamp | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Dirk Haverkamp | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Franz Herdring | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Mareike Jander | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 30.11.2019 | von 01.06.2014 bis 30.11.2019 |
Mareike Jander - löschen - | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Sylke Juds | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2019 | 31.10.2020 | von 01.12.2019 bis 31.10.2020 |
Günter Jung | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Michael Jürgens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Michael Jürgens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Gerhard Kampmeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Wolfgang Kerak | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 01.05.2014 | von 21.10.2009 bis 01.05.2014 |
Dr. Edith Kirsch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 02.09.2004 | von 01.10.2004 bis 02.09.2004 |
Eva Knöfel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2018 | 31.10.2020 | von 01.01.2018 bis 31.10.2020 |
Herbert Korte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Simone Leuthold-Haverkamp | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2015 | 31.10.2020 | von 01.12.2015 bis 31.10.2020 |
Christel Löbbe | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Uwe Maier | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 18.11.2015 | von 01.06.2014 bis 18.11.2015 |
Heinz Mathwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Brigitte Matiak | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Brigitte Matiak | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Dieter Mittmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Dieter Mittmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Anita Neumann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.12.2012 | von 21.10.2009 bis 31.12.2012 |
Christina Pattke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Christina Pattke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Christian Pollack | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Christian Pollack | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.12.2017 | von 01.06.2014 bis 31.12.2017 |
Uwe Radtke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Hartmut Ramin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Hartmut Ramin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Hartmut Ramin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 30.09.2021 | von 01.11.2020 bis 30.09.2021 |
Uwe Reichelt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Uwe Reichelt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 26.04.2020 | von 01.06.2014 bis 26.04.2020 |
Dennis Riller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Dennis Riller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
André Rocholl | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2010 | 31.05.2014 | von 01.01.2010 bis 31.05.2014 |
André Rocholl | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bernd Schäfer | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Bernd Schäfer | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ute Scheunemann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jens Schmülling | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2012 | 31.05.2014 | von 01.05.2012 bis 31.05.2014 |
Kay Schulte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Kay Schulte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Susanne Turk | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Susanne Turk | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Manuela Veit | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Manuela Veit | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Lars Vogt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.08.2001 | von 21.10.2009 bis 31.08.2001 |
Undine Weirich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Undine Weirich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Volker Weirich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Volker Weirich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rüdiger Weiß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Rüdiger Weiß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rüdiger Weiß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.05.2021 | von 01.11.2020 bis 31.05.2021 |
Ulrike Weiß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Ulrike Weiß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Monika Wernau | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Monika Wernau | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Christlich Demokratische Union |
Maria-Margarete Daum | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Rosemarie Degenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Rosemarie Degenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Thomas Eder | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Thomas Eder | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Thomas Eder | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.05.2024 | von 01.11.2020 bis 31.05.2024 |
Vanessa Eick | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Susanne Eisenhuth | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Susanne Eisenhuth | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Heinz-Werner Hake | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Heinz-Werner Hake | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wolfgang Kerner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Elsbeth Kiel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Gisbert Kötter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Elke Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Elke Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Gerd Miller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Gerd Miller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Martina Plath | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Martina Plath | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Helga Popeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Otto Popeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Marco Morten Pufke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Marco Morten Pufke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Gerd Paul Schwarzer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 30.06.2012 | von 21.10.2009 bis 30.06.2012 |
Johannes Hermann Stienen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Martin Strunk | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Martin Strunk | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stephan Wehmeier | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Stephan Wehmeier | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bündnis 90/Die Grünen |
Elke Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2012 | 31.05.2014 | von 01.01.2012 bis 31.05.2014 |
Elke Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Thomas Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Thomas Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Harald Sparringa | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Harald Sparringa | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Harald Sparringa | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 30.09.2022 | von 01.11.2020 bis 30.09.2022 |
Hans-Joachim Wehmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Hans-Joachim Wehmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Grüne/GAL |
Steffen Bieder | GRU | GRU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 30.11.2011 | von 21.10.2009 bis 30.11.2011 |
Regina Müller-Hinz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
BergAUF |
Werner Engelhardt | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kerstin Pandel | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2021 | von 01.11.2020 bis 31.10.2021 |
Fatma Uyar | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Werner Engelhardt | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Claudia Schewior | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | 31.10.2020 | von 01.01.2019 bis 31.10.2020 |
Heike Schmidt-Weidner | BER | BER Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 31.03.2007 | von 01.10.2004 bis 31.03.2007 |
Fatma Uyar | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.05.2014 | von 01.06.2014 bis 31.05.2014 |
Jens Weiselowski | BergAUF | BergAUF Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Freie Demokratische Partei |
Angelika Lohmann-Begander | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Andree Saatkamp | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Angelika Lohmann-Begander | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Hartmut Begander | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 11.01.2008 | von 01.10.2004 bis 11.01.2008 |
Michael Klostermann | FDP | FDP | | 22.01.2008 | 05.11.2008 | von 22.01.2008 bis 05.11.2008 |
Fraktionslos |
Jens Schmülling | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 30.04.2012 | von 21.10.2009 bis 30.04.2012 |
Von der Verwaltung nehmen teil |
Marc Alexander Ulrich | Beigeordneter und Stadtkämmerer | Beigeordneter und Stadtkämmerer Beigeordneter | Beigeordneter | 01.11.2020 | 30.04.2024 | von 01.11.2020 bis 30.04.2024 |
Thomas Hartl | Leiter Zentrale Dienste | Leiter Zentrale Dienste stv. Schriftführung | stv. Schriftführung | 23.08.2006 | 31.05.2014 | von 23.08.2006 bis 31.05.2014 |
|
Frauke Barg | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Angela Löbbe | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.10.2000 | von 01.10.1999 bis 31.10.2000 |
Elke Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Helga Popeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Brigitte Bottner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Klaus Gilla | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Franz Herdring | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Elsbeth Kiel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Gisbert Kötter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Gerd Paul Schwarzer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Martin Blom | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Peter Schäfer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.08.2001 | von 01.10.1999 bis 31.08.2001 |
Kay Schulte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Monika Neugebauer-Deuse | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Heinz Scheer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Richard Heinzel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Harald Sparringa | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Christa Vogt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Christel Diepschlag | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Doris Lau-Nebgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Friedrich Pahlplatz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Karl Heinz Römer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Johann Schnatmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Rüdiger Weiß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Gerhard Kampmeyer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Karin Mack | GRU | GRU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Dieter Mittmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Regina Müller-Hinz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Manfred Rehfeuter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ute Scheunemann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Wolfgang Kerak | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Dietrich Kloß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Thomas Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Christel Löbbe | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2000 | 30.09.2004 | von 01.11.2000 bis 30.09.2004 |
Hartmut Begander | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Marco Morten Pufke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Maria-Margarete Daum | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Heinz Mathwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Christian Pandrick | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Otto Popeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Lars Vogt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2001 | 31.08.2001 | von 27.09.2001 bis 31.08.2001 |
Volker Weirich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Reiner Blaschke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Wolfgang Kerner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Michael Klostermann | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Claudia Holtkötter | | Verwaltung | Verwaltung | 22.06.2015 | 01.04.2017 | von 22.06.2015 bis 01.04.2017 |